UUID:
354BEF86-9941-A64B-BB4F-274F2205597E
Jatorrizko IDa:
5317
Tipo entidad:
Pertsona
Histórico / actual:
Historikoa
Datuak:
Se le bautizó en San Pedro con los nombres de Hipólito Luis Antonio Manuel Ignacio el 06/06/1760 (lib. 9º baut. S.P.)
Seminarista; entró en el seminario en: 1776/11/04, salió del seminario en: 1777/02/24. Se puede encontrar información sobre esta persona en la base de datos de seminaristas con el número 255.
En 1784 residía en Cádiz (BUA, C/314-07)
En 1816 es vecino de Tolosa, con su esposa Nicolasa de Lecanda (BUA, C/232-04)
Según Tola es Señor de Ozaeta y demás bienes. No tuvo sucesión y la casa de Ozaeta pasó a su hermano Manuel Ignacio. Testó el 09/02/1820 y falleció el 30/10/1821
Euskomedia. Fondo B. Estornés Lasa: Diputado General de Guipúzcoa, adjunto del partido segundo, desde las Juntas de Mondragón de julio de 1788
Dueño del molino de Errotaberri en Anzuola (BUA, C/484-57, 1803)
Dueño de la casería de Achotegui en Bergara (BUA, C/484-64, 1803)
Dueño de la casería de Bolubarri en 1809 (BUA, C/533-22, 1809)
Hay una escritura de poder de Roque de Berroeta, presbítero, para un pleito con su sobrino Manuel de Berroeta por el incumplimiento del acuerdo entre ambos a raíz de la renuncia que hizo Roque de los vínculos y mayorazgos de Berroeta, Ozaeta, Recalde y demás. (BUA C/613-63, 1831)