La documentación se incluye en la base de datos el 09 de noviembre de 2006. Se incluye:
El Burgo, 13 de octubre de 1832
Certificado del vicesecretario del prior y cabildo de la iglesia de Osma de que haber pagado la pensión correspondiente a los años 1827 y 1828 al Real Seminario de Bergara
2.2.El Burgo, 21 de agosto de 1834
Carta de Ramón de Santiyán a los catedráticos del Real Seminario
Da cuenta de que pronto pagarán la pensión correspondiente
2.3.El Burgo, 4 de septiembre de 1834
Carta de Ramón de Santiyán a los catedráticos del Real Seminario
Comunica que ha cobrado la pensión de 1832 y lo hará llegar al Seminario
2.4.Burgo de Osma, 28 de noviembre de 1839
Carta de Antonio de Santiyán a Antonio Leandro de Zavala
Sobre el cobro de las pensiones de la catedra de Burgo de Osma y del monaterio de San Bartolomé
2.5.Burgo de Osma, 23 de enero de 1840
Carta de Antonio de Santiyán a Antonio Leandro de Zavala
Sobre el cobro de las pensiones de la catedra de Burgo de Osma y del monaterio de San Bartolomé
2.6.Burgo de Osma, 7 de febrero de 1840
Carta de Antonio de Santiyán a Antonio Leandro de Zavala
Sobre el cobro de las pensiones de la catedra de Burgo de Osma y del monaterio de San Bartolomé
2.7.Burgo de Osma, 27 de febrero de 1840
Carta de Antonio de Santiyán a Antonio Leandro de Zavala
Sobre el cobro de las pensiones de la catedra de Burgo de Osma y del monaterio de San Bartolomé
2.8.Burgo de Osma, 12 de septiembre de 1841
Carta de Antonio de Santiyán a Antonio Leandro de Zavala
Sobre el cobro de las pensiones de la catedra de Burgo de Osma y del monaterio de San Bartolomé
2.9.Bergara, 15 de septiembre de 1842
Carta de Antonio Leandro de Zavala a Antonio Santiyán. Copia
Comunica su dimisión como director interino del Seminario y queda como profesor y administrador ecónomo. |